星光股份:董事何昕佶辞职 证券日报网讯3月12日晚间,星光股份发布公告称,公司董事会于2024年3月12日下午收到公司董事何昕佶先生递交的书面辞职报告。何昕佶先生自2021年11月29日起任公司第六届董事会董事,现因个人原因辞去其董事职务。... weijier /今日资讯 /2024-03-12 /28 阅读
维达国际(03331.HK):胡伟获委任为执行董事及董事会主席 来源:格隆汇格隆汇3月11日丨维达国际(03331.HK)公告,自2024年3月11日起:(i)胡伟已获委任为执行董事及董事会主席;(ii)李聪已获委任为非执行董事;及(iii)George Thomas DANT... weijier /今日资讯 /2024-03-12 /28 阅读
澳达控股(09929.HK):胡柱辉辞任执行董事 来源:格隆汇格隆汇1月26日丨澳达控股(09929.HK)公告,自2024年1月26日起:(1)胡柱辉先生辞任执行董事、行政总裁兼授权代表;(2)尹民强先生由非执行董事调任为执行董事;及获委任为行政总裁兼授权代表。... weijier /今日资讯 /2024-01-26 /2 阅读
希望教育(01765.HK):黄忠财获委任为执行董事 来源:格隆汇格隆汇1月24日丨希望教育(01765.HK)公告,李涛已由执行董事调任为非执行董事,并获委任为董事会审计委员会成员,自2024年1月24日起生效。李自2017年3月起获委任为执行董事。董事会欣然宣布,... weijier /今日资讯 /2024-01-25 /2 阅读